Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (Bundesentwicklungsminister)
Im Jahr 1961 wurde das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gegründet. Es stellt eine Bündelung der bis dahin bei verschiedenen Ministerien angesiedelten Zuständigkeiten auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit dar. Der Bundesentwicklungsminister ist der Leiter dieses Ministeriums. 1993 wurde das Ministerium zu Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) umbenannt.
Die Hauptaufgabe des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung liegt in der Entwicklungszusammenarbeit, die sich als Struktur- und Friedenspolitik versteht. Als Leiter des Ministeriums steht der Bundesentwicklungsminister für die Entwicklungszusammenarbeit, die helfen soll, Krisen und Konflikte friedlich zu bewältigen, die knappen Ressourcen gerechter zu verteilen, unsere Umwelt für die nächsten Generationen zu bewahren und die weltweite Armut zu verringern.
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, seit 1961
Name | Partei | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit |
Dirk Niebel | FDP | 28.10.2009 | im Amt |
Heidemarie Wieczorek-Zeul | SPD | 27.10.1998 | 27.10.2009 |
Carl-Dieter Spranger | CSU | 23.01.1993 | 26.10.1998 |
Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit
Name | Partei | Beginn der Amtszeit | Ende der Amtszeit |
Carl-Dieter Spranger | CSU | 18.01.1991 | 22.01.1993 |
Jürgen Warnke | CSU | 21.04.1989 | 18.01.1991 |
Hans Klein | CSU | 12.03.1987 | 21.04.1989 |
Jürgen Warnke | CSU | 04.10.1982 | 11.03.1987 |
Rainer Offergeld | SPD | 16.02.1978 | 01.10.1982 |
Marie Schlei | SPD | 16.12.1976 | 16.02.1978 |
Egon Bahr | SPD | 08.07.1974 | 14.12.1976 |
Erhard Eppler | SPD | 16.10.1968 | 08.07.1974 |
Hans-Jürgen Wischnewski | SPD | 01.12.1966 | 02.10.1968 |
Werner Dollinger | CSU | 28.10.1966 | 30.11.1966 |
Walter Scheel | FDP | 14.11.1961 | 28.10.1966 |